Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 8, 1., 1123 København K (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-07 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Hjemmeside: Boltens.dk (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Kontaktoplysninger: info@boltens.dk (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Legale ejere: Janila ApS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Navne: Boltens ApS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Reelle ejere: Jakob Peter Nygaard (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Stiftere: Janila ApS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2022-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2022-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-08)
Den 2022-10-07 Statstidende Dekret
Den 2022-09-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-08)
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-08)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Bestyrelse: Jakob Peter Nygaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Direktion: Jakob Peter Nygaard (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-06-20 fjernes Bestyrelse: Charlotte Castenschiold (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-16 tilføjes Direktion: Jakob Peter Nygaard (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-06-16 fjernes Direktion: Charlotte Castenschiold (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2021-08-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 8, 1., 1123 København K (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2019-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 8, 2. th., 1123 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-10-06 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Castenschiold (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2019-10-06 fjernes Bestyrelse: Nik Kongsø Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-06)
Den 2019-10-06 tilføjes Direktion: Charlotte Castenschiold (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2019-10-06 fjernes Direktion: Lars Moesgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-06)
Den 2019-10-06 tilføjes Kontaktoplysninger: info@boltens.dk (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2019-10-05 fjernes Kontaktoplysninger: lars@boltens.dk (offentliggjort 2019-10-06)
Den 2019-10-06 tilføjes Reelle ejere: Jakob Peter Nygaard (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2019-10-06 fjernes Reelle ejere: Nik Kongsø Pedersen, Lars Moesgaard (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-10-05 fjernes Reelle ejere: Jakob Peter Nygaard (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 8, 2. th., 1123 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyttestræde 34, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-03-31)
Den 2019-03-31 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@boltens.dk (offentliggjort 2019-10-06)
Den 2019-03-30 fjernes Kontaktoplysninger: lars_moesgaard@yahoo.dk (offentliggjort 2019-03-31)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-21 tilføjes Vedtægter: 2018-12-21 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2018-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2018-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2018-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-11-24 fjernes Bestyrelse: Nik Kongsø Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-11-24 fjernes Direktion: Lars Moesgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-10-23 tilføjes Bestyrelse: Nik Kongsø Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med ejendomsadministration, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2018-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-10-23 tilføjes Vedtægter: 2018-10-23 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-10-23 fjernes Direktion: Nik Kongsø Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-02-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2018-02-08 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2018-02-07 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-07 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-06 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-02-07 fjernes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2017-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyttestræde 34, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-03-31)
Den 2017-11-07 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2017-11-07 tilføjes Direktion: Nik Kongsø Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-11-07 tilføjes Formål: 2 Selskabets formål er at udøve virksomhed med Ejendomsadministration, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2017-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-07 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2017-11-07 tilføjes Hjemmeside: Boltens.dk (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2017-11-07 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2017-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2017-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2017-11-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2017-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2017-11-07 tilføjes Kontaktoplysninger: lars_moesgaard@yahoo.dk (offentliggjort 2019-03-31)
Den 2017-11-07 tilføjes Legale ejere: Nik Kongsø Pedersen, Lars Moesgaard, Jakob Peter Nygaard, Janila ApS (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-11-07 fjernes Legale ejere: Nik Kongsø Pedersen, Lars Moesgaard, Jakob Peter Nygaard (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-11-07 tilføjes Navne: Boltens ApS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2017-11-07 tilføjes Reelle ejere: Nik Kongsø Pedersen, Lars Moesgaard, Jakob Peter Nygaard, Jakob Peter Nygaard, Nik Kongsø Pedersen, Lars Moesgaard (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-11-07 fjernes Reelle ejere: Nik Kongsø Pedersen, Lars Moesgaard, Jakob Peter Nygaard (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2017-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2017-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2017-11-07 tilføjes Stiftere: Janila ApS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2017-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Lars Moesgaard og Jakob Peter Nygaard i forening. (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-11-07 tilføjes Vedtægter: 2017-11-07 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2017-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-24)