Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-11-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Octane Holding ApS. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 51, 2. 39., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-08 tilføjes Direktion: Klavs-Joachim Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i driftsselskaber og deltagelse i investeringsaktiviteter efter ledelsens beslutning. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-08 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-08 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-08 tilføjes Legale ejere: Jette Møller (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-08 tilføjes Navne: Drugis ApS (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-08 tilføjes Reelle ejere: Jette Møller (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-08 tilføjes Stiftere: Jette Møller (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-08 tilføjes Vedtægter: 2017-11-08 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-09)