Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | ||||
Kapital | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 tilføjes Kontaktoplysninger: slagter115@gmail.com (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-20 tilføjes Navne: CH Tan ApS (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-19 fjernes Navne: Clubtan Sol ApS (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-20 tilføjes Vedtægter: 2021-09-20 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-06-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-04 tilføjes Navne: Clubtan Sol ApS (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2020-12-03 fjernes Navne: Clubtan Sol IVS (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-04 tilføjes Vedtægter: 2020-12-04 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2020-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-05 tilføjes Direktion: Hanne Lise-Lotte Søderberg (direktør) (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 fjernes Direktion: Carsten Lykke Hauerberg Sørensen (direktør) (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Reelle ejere: Hanne Lise-Lotte Søderberg (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 fjernes Reelle ejere: Carsten Lykke Hauerberg Sørensen (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2017-12-01 tilføjes Reelle ejere: Carsten Lykke Hauerberg Sørensen (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2017-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egelunden 47, 2635 Ishøj (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Direktion: Carsten Lykke Hauerberg Sørensen (direktør) (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2017-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive et solariecenter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-31 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2017-10-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Legale ejere: Carsten Lykke Holding ApS (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Navne: Clubtan Sol IVS (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2017-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Stiftere: Carsten Lykke Holding ApS (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Vedtægter: 2017-10-31 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2017-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2017-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-09)