Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-11-06 sletter virksomheden Ejerskaber: A/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRER. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRER. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbuen 56, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-06 tilføjes Direktion: Engin Mor (direktør) (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-06 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-06 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-06 tilføjes Kontaktoplysninger: em@i-m.dk (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-06 tilføjes Legale ejere: Engin Mor (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-11-06 tilføjes Navne: EM Holding af 2017 ApS (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-06 tilføjes Reelle ejere: Engin Mor (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-11-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-06 tilføjes Stiftere: Engin Mor (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-06 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-06 tilføjes Vedtægter: 2017-11-06 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-09)