Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-02 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-05-20 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-05-20 fjernes Legale ejere: Nicolas Lysandrides, Viktoria Michaj (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-05-20 fjernes Navne: Kiiwi IVS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-05-20 fjernes Reelle ejere: Nicolas Lysandrides, Viktoria Michaj (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-05-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-05-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-05-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-05-20 fjernes Stiftere: Viktoria Michaj, Nicolas Lysandrides (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-05-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-04-23 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-23 Statstidende Dekret
Den 2019-10-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2019-08-26 fjernes Direktion: Nicolas Lysandrides (direktør) (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2017-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2017-11-02 tilføjes Direktion: Nicolas Lysandrides (direktør) (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2017-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2017-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2017-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-02 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2017-11-02 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2017-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2017-11-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2017-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2017-11-02 tilføjes Legale ejere: Nicolas Lysandrides, Viktoria Michaj (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2017-11-02 tilføjes Navne: Kiiwi IVS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2017-11-02 tilføjes Reelle ejere: Nicolas Lysandrides, Viktoria Michaj (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2017-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2017-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2017-11-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2017-11-02 tilføjes Stiftere: Viktoria Michaj, Nicolas Lysandrides (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2017-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2017-11-02 tilføjes Vedtægter: 2017-11-02 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2017-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2017-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-25)