Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Casper Hansen | 29.06.2021 | adm. dir |
Jakob Goul Rømsgaard | 08.11.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Casper Hansen | 08.11.2017 | 28.06.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jakob Goul Rømsgaard | 09.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Løftgaard | 09.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Løftgaard | 09.11.2018 | formand |
Casper Hansen | 30.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bjørnholdt Ankersen | 30.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Løvendal | 30.04.2018 | 09.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Goul Rømsgaard | 30.04.2018 | 08.11.2018 | formand |