Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjoldsgade 83, st., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-24 fjernes Binavne: WTT & Work Service Agency IVS (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-07 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-24 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-24 fjernes Legale ejere: Joel Kapea Ngadeu (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-24 fjernes Navne: WTTWSA IVS (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-24 fjernes Reelle ejere: Joel Kapea Ngadeu (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-24 fjernes Stiftere: Joel Kapea Ngadeu (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2019-08-25 fjernes Direktion: Joel Kapea Ngadeu (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2017-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjoldsgade 83, st., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-11-07 tilføjes Binavne: WTT & Work Service Agency IVS (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-11-07 tilføjes Direktion: Joel Kapea Ngadeu (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2017-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-07 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-11-07 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-11-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-11-07 tilføjes Legale ejere: Joel Kapea Ngadeu (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-11-07 tilføjes Navne: WTTWSA IVS (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-11-07 tilføjes Reelle ejere: Joel Kapea Ngadeu (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-11-07 tilføjes Stiftere: Joel Kapea Ngadeu (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2017-11-07 tilføjes Vedtægter: 2017-11-07 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-25)