Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalbyvej 21, 8722 Hedensted (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibevej 9, 8721 Daugård (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-03-24 tilføjes Kontaktoplysninger: tstockholm@outlook.dk (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2017-12-13 sletter virksomheden Ejerskaber: MEGA WASH A/S. (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mega Wash Holding ApS. (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2023-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 9, 8721 Daugård (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2017-11-01 tilføjes Direktion: Thomas Stockholm Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- og finansieringsvirksomhed, herunder eje anparter og aktier samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-01 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Stockholm Nielsen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-11-01 tilføjes Navne: TStockholm Holding ApS (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Stockholm Nielsen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Stiftere: Thomas Stockholm Nielsen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Vedtægter: 2017-11-01 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-07)