Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2017-11-06 sletter virksomheden Ejerskaber: M.R Bolig ApS. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Literbuen 12, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-06 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Legale ejere: Mads Roar Hansen (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Navne: M.R Holding ApS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes ObligatoriskEmail: holding@mrvent.dk (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Stiftere: Mads Roar Hansen (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-09-19 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-05-01 Statstidende Dekret
Den 2019-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-02-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-16 fjernes Direktion: Mads Roar Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2017-11-21 tilføjes ObligatoriskEmail: holding@mrvent.dk (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Literbuen 12, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-11-06 tilføjes Direktion: Mads Roar Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2017-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-06 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-11-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-11-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-11-06 tilføjes Legale ejere: Mads Roar Hansen (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-11-06 tilføjes Navne: M.R Holding ApS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-11-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-11-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-11-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-11-06 tilføjes Stiftere: Mads Roar Hansen (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2017-11-06 tilføjes Vedtægter: 2017-11-06 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-16)