Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenbæksvej 8, 5800 Nyborg (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-07 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Legale ejere: Kim Jacobsen (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Navne: KIJA CONSULT IVS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Reelle ejere: Kim Jacobsen (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Stiftere: Kim Jacobsen (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-12-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Nord Modules A/S. (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2022-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 fjernes Direktion: Kim Jacobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-23 tilføjes Reelle ejere: Kim Jacobsen (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenbæksvej 8, 5800 Nyborg (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-07 tilføjes Direktion: Kim Jacobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2017-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i andre selskaber samt formuepleje i øvrigt. (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-07 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-07 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 11.000,00 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-07 tilføjes Legale ejere: Kim Jacobsen (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-07 tilføjes Navne: KIJA CONSULT IVS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-07 tilføjes Stiftere: Kim Jacobsen (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2017-11-07 tilføjes Vedtægter: 2017-11-07 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-31)