Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Kapital | Navne | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sorthøj 135, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Sorthøj 135, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-11-29 sletter virksomheden Ejerskaber: ADVANCED TRAFFIC SYSTEMS ApS. (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2018-05-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VeriAal IVS. (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2020-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ADVANCED TRAFFIC SYSTEMS ApS. (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-15 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-06-26 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 tilføjes Navne: Guldstrand Holding ApS (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-14 fjernes Navne: Guldstrand Holding IVS (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-06-26 tilføjes Direktion: Kim Guldstrand Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-06-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-06-26 tilføjes Vedtægter: 2019-06-26 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 fjernes Direktion: Kim Guldstrand Larsen (direktør) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sorthøj 135, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-11-03 tilføjes Direktion: Kim Guldstrand Larsen (direktør) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle virksomhed med optimerende IKT løsninger for fysiske og logistiske processer, at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investe- ringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-03 (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-03 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2017-11-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-03 tilføjes Legale ejere: Kim Guldstrand Larsen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-03 tilføjes Navne: Guldstrand Holding IVS (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2017-11-03 tilføjes Reelle ejere: Kim Guldstrand Larsen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-03 tilføjes Stiftere: Kim Guldstrand Larsen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-11-03 tilføjes Vedtægter: 2017-11-03 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2017-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2017-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-02)