Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-04 fjernes Direktion: Michael Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-01 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-04 fjernes Hjemmeside: www.secondsun.dk (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-04 fjernes Kontaktoplysninger: ss@secondsun.dk (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-04 fjernes Legale ejere: MASS INVENTIONS IVS (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-04 fjernes Navne: Second Sun Holding IVS (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-04 fjernes Reelle ejere: Søren Stærmose, Michael Andersen (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-04 fjernes Stiftere: MOOSE HOLDING IVS, MASS INVENTIONS IVS (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2017-11-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Second Sun APS. (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Second Sun APS. (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Second Sun APS. (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-04-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Second Sun APS. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2022-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2020-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Legale ejere: MASS INVENTIONS IVS (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: MOOSE HOLDING IVS (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-12-30 fjernes Legale ejere: MASS INVENTIONS IVS (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Reelle ejere: Søren Stærmose, Michael Andersen (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2018-12-30 fjernes Reelle ejere: Søren Stærmose, Michael Andersen (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2017-11-05 tilføjes Reelle ejere: Søren Stærmose, Michael Andersen (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2017-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2017-11-01 tilføjes Direktion: Michael Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2017-11-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holding selskab for Second Sun IVS (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2017-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2017-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-01 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2017-11-01 tilføjes Hjemmeside: www.secondsun.dk (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2017-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2017-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ss@secondsun.dk (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2017-11-01 tilføjes Legale ejere: MASS INVENTIONS IVS, MOOSE HOLDING IVS (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2017-11-01 tilføjes Navne: Second Sun Holding IVS (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2017-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2017-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2017-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2017-11-01 tilføjes Stiftere: MOOSE HOLDING IVS, MASS INVENTIONS IVS (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2017-11-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 direktører i fællesskab. (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2017-11-01 tilføjes Vedtægter: 2017-11-01 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2017-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2017-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-04)