Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Binavne | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Virksomhedsstatus | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllehøjvej 115, 5792 Årslev (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllehøjvej 115, 5792 Årslev (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-19 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-18 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllehøjvej 115, 5792 Årslev (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Engkrogen 3, 5792 Årslev (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-01-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Binavne: Sneglevindinger ApS, Snegletransport ApS, Neddeling ApS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Binavne: Sneglevindinger IVS, Snegletransport IVS, Neddeling IVS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 tilføjes Navne: LHL Industri ApS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-17 fjernes Navne: LHL Industri IVS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 tilføjes Vedtægter: 2020-11-18 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engkrogen 3, 5792 Årslev (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2019-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Gulfeldtsvej 10, 5672 Broby (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-11-07 tilføjes Bestyrelse: Kate Jacobsgaard Løgstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-07 tilføjes Direktion: Lasse Harbo Løgstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-07 tilføjes Kontaktoplysninger: info@lhlindustri.dk (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-07 tilføjes Legale ejere: Lasse Harbo Løgstrup (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-11-07 tilføjes Reelle ejere: Lasse Harbo Løgstrup (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gulfeldtsvej 10, 5672 Broby (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2017-11-06 tilføjes Binavne: Sneglevindinger IVS, Snegletransport IVS, Neddeling IVS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2017-11-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er teknisk rådgivning og afsætning af tekniske produkter. (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-07 (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-06 tilføjes Hjemmeside: www.lhlindustri.dk (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-06 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000,00 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2017-11-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-06 tilføjes Navne: LHL Industri IVS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2017-11-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-06 tilføjes Stiftere: Lasse Harbo Løgstrup (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-06 tilføjes Vedtægter: 2017-11-06 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2017-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-11-19)