Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Langkildevej 165, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-07 fjernes Direktion: Peter Aagaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-26 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-07 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-07 fjernes Kontaktoplysninger: paagaard@me.com (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-07 fjernes Legale ejere: Peter Aagaard (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-07 fjernes Navne: Aagaard Enterprise IVS (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-07 fjernes Reelle ejere: Peter Aagaard (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-07 fjernes Stiftere: Peter Aagaard (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langkildevej 165, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 46, 5. 10., 2300 København S (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-07-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 46, 5. 10., 2300 København S (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2020-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Dieselvej 17, 5. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dieselvej 17, 5. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2019-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershøis Kaj 4, 5. th., 1402 København K (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershøis Kaj 4, 5. th., 1402 København K (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsalleen 6, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Kontaktoplysninger: paagaard@me.com (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2017-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsalleen 6, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2017-10-26 tilføjes Direktion: Peter Aagaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2017-10-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive konsulentvirksomhed med særlig fokus på online handel (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2017-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2017-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-26 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2017-10-26 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2017-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2017-10-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2017-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2017-10-26 tilføjes Legale ejere: Peter Aagaard (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2017-10-26 tilføjes Navne: Aagaard Enterprise IVS (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2017-10-26 tilføjes Reelle ejere: Peter Aagaard (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2017-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2017-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2017-10-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2017-10-26 tilføjes Stiftere: Peter Aagaard (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2017-10-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2017-10-26 tilføjes Vedtægter: 2017-10-26 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2017-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2017-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-07)