Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-02 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-10-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Estland Allé ApS. (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-04-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-04-23 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2019-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 57.000,00 (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-03 tilføjes Vedtægter: 2018-04-03 (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2017-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Letland Alle 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-26 tilføjes Bestyrelse: Torben Winther Henneberg (formand) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-26 tilføjes Direktion: Mikkel Merrild (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og eje aktier og anparter i andre virksomheder og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-26 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2017-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2017-10-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-26 tilføjes Legale ejere: Morten Kehlet Merrild, 1797283 Alberta Ltd., MYJ Holding ApS, Machwerk ApS, TWH ApS, ECTIO ApS, Mads Kehlet Merrild, S HENNEBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2017-10-26 fjernes Legale ejere: Morten Kehlet Merrild (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2017-10-26 tilføjes Navne: HYMANO ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2017-10-26 tilføjes Stiftere: TWH ApS, S HENNEBERG HOLDING ApS, Morten Kehlet Merrild, Mads Kehlet Merrild, Machwerk ApS, MYJ Holding ApS, ECTIO ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-26 tilføjes Tegningsregel: SElskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-26 tilføjes Vedtægter: 2017-10-26 (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2017-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-02)