Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Direktion: Luigi Longinotti (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-13 tilføjes Direktion: Joakim Karl Viktor Åberg (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2022-10-13 fjernes Direktion: Emma Jane Johnson (direktør) (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-16 tilføjes Direktion: Luigi Longinotti (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2022-03-16 fjernes Direktion: Frank Carsten Thiel (direktør) (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-25 tilføjes Direktion: Frank Carsten Thiel (direktør) (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2021-05-25 fjernes Direktion: Lee Scot Morley (direktør) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-07-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rygårds Allé 104, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Direktion: Lee Scot Morley (direktør) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at reklamere og promovere medicinalvarer og andre beslægtede områder der kan tilknyttes de ovenstående aktiviteter. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-02 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Legale ejere: EUSA Pharma, UK Ltd. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Navne: EUSA Pharma (Denmark) ApS (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2017-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Stiftere: EUSA Pharma, UK, Ltd. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2017-11-02 tilføjes Vedtægter: 2017-11-02 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-04)