Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2017-10-27 sletter virksomheden Ejerskaber: The Fashion Factory Est. 2017 ApS. (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2022-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedeskovvej 10, 8520 Lystrup (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-27 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-01-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-01-13 fjernes Legale ejere: Jan René Lind (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-01-13 fjernes Navne: Jan Lind Holding IVS (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-01-13 fjernes Reelle ejere: Jan René Lind (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-01-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-01-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-01-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-01-13 fjernes Stiftere: Jan René Lind (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-01-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2021-11-30 Statstidende Dekret
Den 2021-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2021-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-09-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-07-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-22 fjernes Direktion: Jan René Lind (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Direktion: Jan René Lind (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedeskovvej 10, 8520 Lystrup (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2017-10-27 tilføjes Direktion: Jan René Lind (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2017-10-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive holdingselskab, herunder eje anparter og kapitalandele, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2017-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2017-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-27 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2017-10-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2017-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2017-10-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2017-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2017-10-27 tilføjes Legale ejere: Jan René Lind (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2017-10-27 tilføjes Navne: Jan Lind Holding IVS (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2017-10-27 tilføjes Reelle ejere: Jan René Lind (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2017-10-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2017-10-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2017-10-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2017-10-27 tilføjes Stiftere: Jan René Lind (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2017-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2017-10-27 tilføjes Vedtægter: 2017-10-27 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2017-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2017-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)