Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Reelle ejere | ||||
xbrl | Binavne | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kapital | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 tilføjes Bestyrelse: Tim Normann Kryger (formand) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-23 fjernes Bestyrelse: Michael Rosenkrantz (formand) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-23 tilføjes Direktion: Magnus Munkholt Nobest Ditlevsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-23 fjernes Direktion: Jan Cloos Nandfred (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-23 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-23 fjernes Reelle ejere: Magnus Munkholt Nobest Ditlevsen, Jan Cloos Nandfred, Michael Rosenkrantz (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-02 tilføjes Bestyrelse: Rene Mindedahl Gemmer Gasberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2023-03-02 tilføjes Binavne: JCN lndustriservice ApS - En del af Nordic Powergroup (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-02 tilføjes Navne: Nordic Powergroup - Boiler Cleaning Technologies ApS (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 fjernes Navne: JCN Industriservice ApS (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-02 tilføjes Vedtægter: 2023-03-02 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ventrupparken 10, 2670 Greve (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 33, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 33, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2021-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 67, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-14 tilføjes Bestyrelse: Magnus Munkholt Nobest Ditlevsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-14 fjernes Bestyrelse: Laila Amira Nandfred (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-14 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2021-06-14 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-14 tilføjes Vedtægter: 2021-06-14 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-28 tilføjes Legale ejere: Nordic Powergroup Holding A/S (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-05-28 fjernes Legale ejere: J.C.N Holding ApS, MICROS ApS, MMD INVEST ApS (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-05-28 tilføjes Reelle ejere: Jan Cloos Nandfred, Michael Rosenkrantz (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2021-05-27 tilføjes Reelle ejere: Magnus Munkholt Nobest Ditlevsen (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2021-05-27 fjernes Reelle ejere: Jan Cloos Nandfred (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-04-15 tilføjes Bestyrelse: Michael Rosenkrantz (formand) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2021-04-14 fjernes Bestyrelse: Jan Cloos Nandfred (formand) (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2020-06-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 67, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 67, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 67, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 67, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: MMD INVEST ApS (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2020-04-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Cloos Nandfred (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2020-03-31 fjernes Reelle ejere: Jan Cloos Nandfred (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-03-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-03-08 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 67, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2019-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 67, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 62.500,00 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Legale ejere: J.C.N Holding ApS, MICROS ApS (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2019-06-02 fjernes Legale ejere: J.C.N Holding ApS, MICROS ApS (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-03 tilføjes Vedtægter: 2019-06-03 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2019-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 67, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Øde-Hastrup-Vej 67, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øde-Hastrup-Vej 67, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Øde-Hastrup-Vej 67, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-08 tilføjes Bestyrelse: Jan Cloos Nandfred (formand) (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2018-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 55.556,00 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-11-08 tilføjes Legale ejere: MICROS ApS (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2018-11-08 tilføjes Reelle ejere: Jan Cloos Nandfred (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-11-07 fjernes Reelle ejere: Jan Cloos Nandfred (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-08 tilføjes Vedtægter: 2018-11-08 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øde-Hastrup-Vej 67, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2018-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvangsvej 50, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-17 tilføjes Hjemmeside: www.jcni.dk (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-17 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@jcni.dk (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvangsvej 50, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2017-11-01 tilføjes Direktion: Jan Cloos Nandfred (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2017-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-01 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Hovedbranche: Overfladebehandling af metal (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Legale ejere: J.C.N Holding ApS (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2017-11-01 tilføjes Navne: JCN Industriservice ApS (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Cloos Nandfred (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2017-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2017-11-01 tilføjes Stiftere: J.C.N Holding ApS (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2017-11-01 tilføjes Vedtægter: 2017-11-01 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2017-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-01)