Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2017-10-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Actio1 IVS. (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2019-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 53, 2., 1150 København K (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-31 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-02 fjernes Legale ejere: Timothy Nikolai Khanjin (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-02 fjernes Navne: Dengi Holding IVS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-02 fjernes Stiftere: Timothy Nikolai Khanjin (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-10-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 53, 2., 1150 København K (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 53, 2., 1150 København K (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-06 Statstidende Dekret
Den 2019-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 fjernes Direktion: Timothy Nikolai Khanjin (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 53, 2., 1150 København K (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 126, st., 2500 Valby (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 126, st., 2500 Valby (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-10-31 tilføjes Direktion: Timothy Nikolai Khanjin (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive et holdingselskab og hermed beslægtet aktiviteter (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-31 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Legale ejere: Timothy Nikolai Khanjin (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Navne: Dengi Holding IVS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Stiftere: Timothy Nikolai Khanjin (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-10-31 tilføjes Vedtægter: 2017-10-31 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)