Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-10-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Carmo Holding ApS. (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Carmo Holding ApS. (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højvangen 19, 3060 Espergærde (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-25 tilføjes Direktion: Claus Steenstrup Ishøy (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere kapitalandele i danske og udenlandske selskaber samt dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-25 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-25 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-25 tilføjes Legale ejere: Claus Steenstrup Ishøy (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-10-25 tilføjes Navne: CSI Holding Copenhagen ApS (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-25 tilføjes Reelle ejere: Claus Steenstrup Ishøy (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-10-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-25 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-25 tilføjes Vedtægter: 2017-10-25 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-01)