Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-08-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-08-03 tilføjes Navne: Primahuse ApS (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-08-02 fjernes Navne: Primahuse IVS (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-08-03 tilføjes Vedtægter: 2021-08-03 (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-08-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-08-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2020-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Prima Ejendomsselskab ApS. (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvej 2, 6862 Tistrup (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjoldsgade 94, 2. l., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-07 tilføjes Navne: Primahuse IVS (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2018-03-06 fjernes Navne: conceptbo IVS (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 tilføjes Vedtægter: 2018-03-07 (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2018-01-25 tilføjes Reelle ejere: Søren Henriksen (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjoldsgade 94, 2. l., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2017-11-01 tilføjes Direktion: Søren Henriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at bygge og ombygge boliger til private. (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-04-30 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-01 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Legale ejere: Søren Henriksen (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-11-01 tilføjes Navne: conceptbo IVS (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Stiftere: Søren Henriksen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Vedtægter: 2017-11-01 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2017-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-01)