Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Guldbergsgade 121, 2. th., 2200 København N (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Direktion: Victor Forman (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-31 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Kontaktoplysninger: victor.forman1@gmail.com (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Legale ejere: Victor Forman (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Navne: Forman Inc IVS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Reelle ejere: Victor Forman (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Stiftere: Victor Forman (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TychoBio IVS. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TychoBio IVS. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2021-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldbergsgade 121, 2. th., 2200 København N (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Direktion: Victor Forman (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Formål: Formål med Forman Inc IVS er at eje aktier eller anparter i andre selsskaber. (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-31 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Kontaktoplysninger: victor.forman1@gmail.com (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Legale ejere: Victor Forman (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Navne: Forman Inc IVS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Reelle ejere: Victor Forman (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Stiftere: Victor Forman (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Vedtægter: 2017-10-31 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-01)