Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-04-30)
Den 2022-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-30)
Den 2022-04-29 Statstidende Dekret
Den 2022-02-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-30)
Den 2022-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-30)
Den 2022-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Direktion: Don Louis Jakins (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ubberødvej 32, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 8, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-25 tilføjes Hjemmeside: www.askalgroup.com (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-25 tilføjes Kontaktoplysninger: don@askalgroup.com (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2017-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 8, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-10-31 tilføjes Direktion: Don Louis Jakins (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre projektstyring m.v. inden for vindindustri samt hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-31 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Legale ejere: Don Louis Jakins (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-10-31 tilføjes Navne: ASKAL GROUP IVS (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Reelle ejere: Don Louis Jakins (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-10-31 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Stiftere: Don Louis Jakins (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-10-31 tilføjes Vedtægter: 2017-10-31 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)