Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 tilføjes Legale ejere: TVED Consult ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Reelle ejere: Hans Gotfred Schmidt, Lars Paulsen, Niels Johannesen, Lars Lorensen Hansen, Bo Kjelkvist (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-20 fjernes Reelle ejere: Hans Gotfred Schmidt, Lars Paulsen, Lars Lorensen Hansen (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-28 fjernes Reelle ejere: Bo Kjelkvist (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pionér Allé 23, 6270 Tønder (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Pionér Allé 23, 6270 Tønder (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pionér Allé 23, 6270 Tønder (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2018-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Carstensgade 7, 6270 Tønder (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: hs@hansschmidt.dk (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2017-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carstensgade 7, 6270 Tønder (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2017-10-19 tilføjes Bestyrelse: Niels Johannesen (formand) (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-19 tilføjes Direktion: Hans Gotfred Schmidt (direktør) (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og køb og salg af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-19 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-19 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-19 tilføjes Legale ejere: K.A. HOLDING AF 2007 ApS, LP HOLDING TØNDER ApS, KJELKVIST HOLDING ApS, HANS SCHMIDT HOLDING A/S (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2017-10-19 tilføjes Navne: Green City Tønder A/S (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-19 tilføjes Reelle ejere: Bo Kjelkvist, Hans Gotfred Schmidt, Lars Paulsen, Lars Lorensen Hansen (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2017-10-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-19 tilføjes Stiftere: HANS SCHMIDT HOLDING A/S (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-19 tilføjes Vedtægter: 2017-10-19 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-31)