Sektion (alle) | |||||||
Bibranche | Beliggenhedsadresse | xbrl | Hovedbranche | ||||
Direktion | Navne | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapital | Virksomhedsform | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-19 tilføjes Bibranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 94, 2860 Søborg (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Tolvkarlevej 255, 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-02-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-01 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-30 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tolvkarlevej 255, 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Alkmaar Alle 52, 2791 Dragør (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 tilføjes Direktion: Amena Khalil Tlaas (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Direktion: Sheren Agbarie (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 tilføjes Navne: H.O.B ApS (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-12 fjernes Navne: Agbarie ApS (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 tilføjes Vedtægter: 2023-02-13 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-06 tilføjes Legale ejere: Amena Khalil Tlaas (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-02-06 fjernes Legale ejere: Sheren Agbarie (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-02-06 tilføjes Reelle ejere: Amena Khalil Tlaas (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-02-06 fjernes Reelle ejere: Sheren Agbarie (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-02-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Sheren Agbarie (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: KWETU APS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Sheren Agbarie (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 tilføjes Navne: Agbarie ApS (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2021-10-07 fjernes Navne: Agbarie IVS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 tilføjes Vedtægter: 2021-10-08 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2021-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alkmaar Alle 52, 2791 Dragør (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2017-10-30 tilføjes Direktion: Sheren Agbarie (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2017-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i helt eller delvis ejede datterselskaber (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-30 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2017-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-10-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 tilføjes Legale ejere: KWETU APS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2017-10-30 tilføjes Navne: Agbarie IVS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-10-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 tilføjes Stiftere: KWETU APS (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 tilføjes Vedtægter: 2017-10-30 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-30)