Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Dekret | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2024-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Laplandsgade 4, 2300 København S (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-08-31 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-17 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-12 fjernes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-12 fjernes Legale ejere: Custom Cash ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-12 fjernes Navne: Custom Cash Nordic ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-12 fjernes Reelle ejere: Poul Rørsgaard (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-12 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-12 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-12 fjernes Stiftere: Custom Cash ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-21)
Den 2023-01-17 fjernes Bestyrelse: Nikolaj Ammentorp Østergaard (formand) (offentliggjort 2023-01-21)
Den 2023-01-17 fjernes Direktion: Nikolaj Ammentorp Østergaard (direktør) (offentliggjort 2023-01-21)
Den 2023-01-17 fjernes Revisor: Døssing & Partnere P/S (offentliggjort 2023-01-21)
Den 2023-01-20 Statstidende Dekret
Den 2022-12-28 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere P/S (offentliggjort 2023-01-21)
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-21 tilføjes Reelle ejere: Poul Rørsgaard (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2021-10-20 fjernes Reelle ejere: Poul Rørsgaard (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-10-21 fjernes Revisor: Din Revisor Lyngby A/S Godkendte Revisorer (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2021-01-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-31 fjernes Bestyrelse: Philip Christopher Schwarck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Laplandsgade 4, 2300 København S (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2017-10-17 tilføjes Bestyrelse: Philip Christopher Schwarck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2017-10-17 tilføjes Direktion: Nikolaj Ammentorp Østergaard (direktør) (offentliggjort 2023-01-21)
Den 2017-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med etablering og drift af systemer og koncepter til brug i forbindelse med administration af momsrefusion til turister og andre, samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2017-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-08-31 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2017-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-17 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2017-10-17 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2017-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2017-10-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2017-10-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2017-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2017-10-17 tilføjes Legale ejere: Custom Cash ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2017-10-17 tilføjes Navne: Custom Cash Nordic ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2017-10-17 tilføjes Reelle ejere: Poul Rørsgaard (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2017-10-17 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2017-10-17 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2017-10-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2017-10-17 tilføjes Revisor: Din Revisor Lyngby A/S Godkendte Revisorer (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2017-10-17 tilføjes Stiftere: Custom Cash ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2017-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en bestyrelsesformand eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2023-01-21)
Den 2017-10-17 tilføjes Vedtægter: 2017-10-17 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2017-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2017-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-21)