Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Krog | 15.07.2022 | 10.11.2022 | direktør |
Line Bruun Christiansen | 01.07.2020 | 15.09.2021 | direktør |
Jeppe Hudtloff Viinberg | 27.10.2017 | 10.11.2022 | direktør |
Bjørn Kunz Petersen | 27.10.2017 | 15.07.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Krog | 01.07.2022 | 10.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Tom Nijm | 01.07.2022 | 10.11.2022 | formand |
Anders Gammelgaard Sandgaard | 01.04.2022 | 01.07.2022 | formand |
Alexander Korre Viterbo-Horten | 07.07.2021 | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Hudtloff Viinberg | 17.05.2021 | 10.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Holch Kragelund | 17.05.2021 | 01.04.2022 | formand |
Mads Christiansen | 17.05.2021 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Hudtloff Viinberg | 28.09.2020 | 16.05.2021 | formand |
Bjørn Kunz Petersen | 09.06.2020 | 19.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mads Hemdorff Møberg | 09.06.2020 | 07.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Patrick Bang Tamstrup | 09.06.2020 | 17.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Keinicke Gustavsen | 09.06.2020 | 17.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Christiansen | 09.06.2020 | 28.09.2020 | formand |
Jeppe Hudtloff Viinberg | 09.06.2020 | 27.09.2020 | bestyrelsesmedlem |