Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stephan Schmitz | 01.12.2023 | direktør |
Harry Duncan MacDonald | 15.11.2018 | direktør |
Carl Edgar Serge Vøgg | 26.10.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Katia Ciesielska | 26.10.2017 | 01.12.2023 | direktør |
Jonas Sand | 26.10.2017 | 30.06.2021 | direktør |
Robert Mc Corduck | 26.10.2017 | 15.11.2018 | direktør |