Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sune Wendelboe Spiegelhauer | 01.03.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christos Lagomichos | 18.01.2021 | 28.02.2021 | direktør |
Peter Thomas Brandt | 14.08.2020 | 18.01.2021 | direktør |
Anne Marie Cramer | 06.11.2019 | 14.08.2020 | direktør |
Peter Wilmar Christensen | 25.10.2017 | 08.11.2019 | direktør |