Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mette Thomas(virk.: 18) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % |
David Christoffer Kåre Tønsberg(virk.: 9) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Torben Flinch(virk.: 15) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 6,67 % |
Søren Olsen(virk.: 12) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,85 % | 1,85 % | 1,85 % | 3,71 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Olsen | 10.10.2016 | Råmosevej 10, 4040 Jyllinge |
David Christoffer Kåre Tønsberg | 01.10.2018 | Ødemarksvej 3B, 4190 Munke Bjergby |
Torben Flinch | 08.04.2024 | Bryggervej 3B, 4330 Hvalsø |
Mette Thomas | 15.04.2024 | Østergade 9, 4140 Borup |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (8) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
A. ROSENKILDE HOLDING ApS | 31169550 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Ceser ApS | 43618474 | NORMAL | Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (889990) |
DAT2450 Holding ApS | 38971425 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
H. ROSENKILDE HOLDING ApS | 31169380 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
MTR ApS | 37842613 | NORMAL | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
Radix ApS | 39039184 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Radix Byg ApS | 38388517 | NORMAL | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
SOLUTIO EJENDOMME ApS | 34083746 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.09.2022 | 50,43 (km) | Skælskørvej 34, 4180 Sorø | Hovedgaden 58C, 4140 Borup |
Radix ApS. |
Sidst opdateret den 27.10.2017 og angivet som gældende fra 15.10.2017 (2546 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Radius Energinet A/S | 29915458 |
Radius Forsyningsnet A/S | 29915458 |
RADIUS INVEST ApS | 29800367 |
Radius Partner Co. ApS | 42925837 |
Radix ApS | 39039184 |
Radix Byg & Ejendomsservice ApS | 38388517 |
Radix Byg ApS | 38388517 |
Radix v/Mads Krarup | 31233690 |
RadJO | 43680773 |
Radler Vision v/Christl Radler | 27684467 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mette Thomas(virk.: 18) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
David Christoffer Kåre Tønsberg(virk.: 9) Legale ejere, Reelle ejere | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Torben Flinch(virk.: 15) Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Søren Olsen(virk.: 12) Legale ejere, Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Pct. | 54 % | 0 % | 0 % | 4 % | 13 % | 30 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mette Thomas(virk.: 18) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 5 | 7 | 5 | 18 |
David Christoffer Kåre Tønsberg(virk.: 9) Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 3 | 0 | 14 |
Torben Flinch(virk.: 15) Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 5 | 1 | 12 |
Søren Olsen(virk.: 12) Legale ejere, Reelle ejere | 7 | 4 | 0 | 8 |
Sum | 18 | 19 | 6 | 52 |
Pct. | 19 % | 20 % | 6 % | 55 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |