Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2019-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Husumgade 30, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-26 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-03 fjernes Legale ejere: Mats Modin Pedersen (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-03 fjernes Navne: MODINEN HOLDING IVS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-03 fjernes ObligatoriskEmail: m.modin@hotmail.com (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-03 fjernes Stiftere: Mats Modin Pedersen (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-07-27 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-13 Statstidende Dekret
Den 2019-02-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Direktion: Mats Modin Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-05-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Husumgade 30, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-10-26 tilføjes Direktion: Mats Modin Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt andre dertil knyttede investeringer efter ledelsens nærmere bestemmelse (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-26 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-10-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500,00 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-10-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-10-26 tilføjes Legale ejere: Mats Modin Pedersen (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-10-26 tilføjes Navne: MODINEN HOLDING IVS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-10-26 tilføjes ObligatoriskEmail: m.modin@hotmail.com (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-10-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-10-26 tilføjes Stiftere: Mats Modin Pedersen (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-10-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-10-26 tilføjes Vedtægter: 2017-10-26 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)