Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Oehlenschlægersgade 23, 4. tv., 1663 København V (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Direktion: René Bach Lundgaard (direktør) (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Legale ejere: René Bach Lundgaard (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Navne: BACH+LUNDGAARD Holding ApS (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Reelle ejere: René Bach Lundgaard (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oehlenschlægersgade 23, 4. tv., 1663 København V (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-10-26 tilføjes Direktion: René Bach Lundgaard (direktør) (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og anden i forbindelse hermed bestående virksomhed. (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-10-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-10-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-10-26 tilføjes Legale ejere: René Bach Lundgaard (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-10-26 tilføjes Navne: BACH+LUNDGAARD Holding ApS (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-10-26 tilføjes Reelle ejere: René Bach Lundgaard (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-10-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-10-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-10-26 tilføjes Vedtægter: 2017-10-20 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-28)