Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-10-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Simply Things ApS. (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Simply Things ApS. (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 19, 3. 2., 2200 København N (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 fjernes Direktion: Thomas Roar Salling (direktør) (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-09 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 fjernes Legale ejere: Thomas Roar Salling (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 fjernes Navne: Thomas Salling Holding IVS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 fjernes Reelle ejere: Thomas Roar Salling (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-02-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-10 tilføjes Reelle ejere: Thomas Roar Salling (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 19, 3. 2., 2200 København N (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-10-09 tilføjes Direktion: Thomas Roar Salling (direktør) (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-09 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-10-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 12.500,00 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-10-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-10-09 tilføjes Legale ejere: Thomas Roar Salling (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-10-09 tilføjes Navne: Thomas Salling Holding IVS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-10-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-10-09 tilføjes Vedtægter: 2017-10-09 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-26)