Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Lorentz Nielsen | 29.12.2021 | 06.12.2023 | direktør |
John Bødker | 28.12.2018 | 06.12.2023 | direktør |
Michael Brixhuus | 26.10.2017 | 29.12.2021 | direktør |
Morten Sahner Brixhuus | 26.10.2017 | 06.06.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Lorentz Nielsen | 29.12.2021 | 06.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peder Sehested Lund | 29.12.2021 | 06.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Munkager Knudsen | 29.12.2021 | 06.12.2023 | formand |
Tue Biede Koch | 28.12.2018 | 29.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Niels Lorentz Nielsen | 28.12.2018 | 28.12.2021 | formand |
Morten Sahner Brixhuus | 06.06.2018 | 29.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Michael Brixhuus | 06.06.2018 | 29.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ingemann Brixhuus | 06.06.2018 | 28.12.2018 | formand |