Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Brandstrupvej 10, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-23 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-03 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-03 fjernes Legale ejere: Ali Adan Abdi (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-03 fjernes Navne: PG Murer IVS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-03 fjernes Reelle ejere: Ali Adan Abdi (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-03 fjernes Stiftere: PG Håndværkere Holding IVS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-10-08 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2019-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-14)
Den 2019-09-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-12-14)
Den 2019-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-14)
Den 2019-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-06-14 fjernes Direktion: Pablo Guido Orellana Gajardo (direktør) (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-02-13 tilføjes Legale ejere: Ali Adan Abdi (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2019-02-13 fjernes Legale ejere: PG Håndværkere Holding IVS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-13 tilføjes Reelle ejere: Ali Adan Abdi (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2019-02-13 fjernes Reelle ejere: Pablo Guido Orellana Gajardo (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2017-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brandstrupvej 10, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Direktion: Pablo Guido Orellana Gajardo (direktør) (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2017-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive murervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-23 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Legale ejere: PG Håndværkere Holding IVS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2017-10-23 tilføjes Navne: PG Murer IVS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Reelle ejere: Pablo Guido Orellana Gajardo (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2017-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Stiftere: PG Håndværkere Holding IVS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2017-10-23 tilføjes Vedtægter: 2017-10-23 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-20)