Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 fjernes Direktion: Thomas Løvkvist Klysner Hjorth (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-08-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 83.334,00 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-12-01 tilføjes Legale ejere: Dark & Shiny ApS (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-12-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Løvkvist Klysner Hjorth (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-12-01 tilføjes Vedtægter: 2022-12-01 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-11-30 fjernes Reelle ejere: Thomas Løvkvist Klysner Hjorth (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-08-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 48, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-13 tilføjes Direktion: Thomas Løvkvist Klysner Hjorth (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2017-10-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive eSports center (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-13 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-13 tilføjes Hjemmeside: www.g4metime.dk (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-13 tilføjes Hovedbranche: Anden telekommunikation (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2017-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2017-10-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@g4metime.dk (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-13 tilføjes Legale ejere: IT & Consulting ApS (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2017-10-13 tilføjes Navne: Game Time Parken Aps (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-13 tilføjes Reelle ejere: Thomas Løvkvist Klysner Hjorth (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2017-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-13 tilføjes Stiftere: IT & Consulting ApS (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2017-10-13 tilføjes Vedtægter: 2017-10-13 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2017-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)