Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teestrupvej 18, 4690 Haslev (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Teestrupvej 18, 4690 Haslev (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teestrupvej 18, 4690 Haslev (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Teestrupvej 18, 4690 Haslev (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teestrupvej 18, 4690 Haslev (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Teestrupvej 18, 4690 Haslev (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teestrupvej 18, 4690 Haslev (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2018-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Teestrupvej 18, 4690 Haslev (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teestrupvej 18, 4690 Haslev (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Banevej 28, 2. tv., 4180 Sorø (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-06 tilføjes Kontaktoplysninger: aagro@outlook.dk (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-12-05 fjernes Kontaktoplysninger: mads.kristian.andersen@gmail.com (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banevej 28, 2. tv., 4180 Sorø (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-11-01 tilføjes Interessenter: Mads Kristian Andersen, Jens Frederik Andersen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mads.kristian.andersen@gmail.com (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-11-01 tilføjes Navne: A Agro I/S (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Frederik Andersen, Mads Kristian Andersen (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2017-10-27)