Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-17 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herredsfogedvej 2, 6630 Rødding (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-23 tilføjes Direktion: Søren Klinkby Hansen (direktør) (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive lokalradio, samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-23 (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-23 tilføjes Hovedbranche: Radiovirksomhed (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-23 tilføjes Legale ejere: KLINKBY HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-23 tilføjes Navne: Radio Globus ApS (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-23 tilføjes Reelle ejere: Søren Klinkby Hansen, Ole Klinkby Hansen (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-23 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2017-10-23 tilføjes Stiftere: KLINKBY HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-23 tilføjes Vedtægter: 2017-10-23 (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-24)