Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Tegningsregel | Dekret | Direktion | Vedtægter | ||||
xbrl | Kapital | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 106, 2300 København S (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-03 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-02 fjernes Legale ejere: Nicholas Park Krull Jørgensen (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-02 fjernes Navne: PENTAMARK GROUP IVS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-02 fjernes Reelle ejere: Nicholas Park Krull Jørgensen (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-02 fjernes Stiftere: Nicholas Park Krull Jørgensen (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2017-11-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Petnostics Europe IVS. (offentliggjort 2018-03-29)
Den 2017-11-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Ugandan Food ApS. (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Ugandan Food ApS. (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-02-22 sletter virksomheden Ejerskaber: PENTAMARK ApS. (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-24 Statstidende Dekret
Den 2022-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-02 fjernes Direktion: Nicholas Park Krull Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 106, 2300 København S (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 1473 København K (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-04-20 tilføjes Navne: PENTAMARK GROUP IVS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-04-19 fjernes Navne: EMMXAN GROUP IVS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-04-20 tilføjes Vedtægter: 2021-04-20 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 1473 København K (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2020-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 1473 København K (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 1473 København K (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 28, 1711 København V (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-06 tilføjes Navne: EMMXAN GROUP IVS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2020-07-05 fjernes Navne: BUSAN IVS (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-06 tilføjes Vedtægter: 2020-07-06 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2020-04-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-16 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000,00 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-08-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-08-16 tilføjes Vedtægter: 2019-08-16 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2019-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 28, 1711 København V (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2019-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 8, 1103 København K (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-02-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 8, 1103 København K (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sejrøgade 5, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sejrøgade 5, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybbølsgade 48, 2. 35., 1721 København V (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybbølsgade 48, 2. 35., 1721 København V (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vingeager 20, 2600 Glostrup (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2017-11-03 tilføjes Direktion: Nicholas Park Krull Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2017-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2017-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-03 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2017-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-03 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 tilføjes Legale ejere: Nicholas Park Krull Jørgensen (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2017-11-03 tilføjes Navne: BUSAN IVS (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2017-11-02 fjernes Navne: BUSAN GROUP IVS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 tilføjes Reelle ejere: Nicholas Park Krull Jørgensen (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2017-11-03 tilføjes Vedtægter: 2017-11-03 (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2017-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2017-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vingeager 20, 2600 Glostrup (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2017-10-23 tilføjes Formål: Selskabets har det primære formål, at det helt eller delvist ejer aktier eller anparter i selskaber. (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2017-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-03 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2017-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2017-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2017-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2017-10-23 tilføjes Navne: BUSAN GROUP IVS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2017-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2017-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2017-10-23 tilføjes Stiftere: Nicholas Park Krull Jørgensen (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2017-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2017-10-23 tilføjes Vedtægter: 2017-10-23 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2017-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-10-23)