Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2017-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybbølgade 16, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybbølgade 16, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 tilføjes Direktion: Julius Bering (direktør) (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 fjernes Direktion: Julius Bering (direktør) (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-01 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-01 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 tilføjes Legale ejere: Julius Bering, Morten Fauerby (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 fjernes Legale ejere: Julius Bering, Morten Fauerby (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 tilføjes Navne: Midlertidig Holding 2017 ApS (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 fjernes Navne: Midlertidig Holding 2017 ApS (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 tilføjes Reelle ejere: Julius Bering, Morten Fauerby (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 fjernes Reelle ejere: Julius Bering, Morten Fauerby (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 tilføjes Stiftere: Morten Fauerby, Julius Bering (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 fjernes Stiftere: Morten Fauerby, Julius Bering (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 tilføjes Vedtægter: 2017-10-23 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2017-11-07)