Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 30, 3., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 30, 3., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-08-23 tilføjes Bestyrelse: Yasmin Liu Johansen (formand) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-23 fjernes Bestyrelse: Peter Liu Johansen (formand) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 30, 3., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2017-10-10 tilføjes Bestyrelse: Peter Liu Johansen (formand) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2017-10-10 tilføjes Direktion: Troels Thostrup Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-10 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-10 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-10 tilføjes Legale ejere: Troels Thostrup Andersen, Cavian III ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-10 tilføjes Navne: Gourmet Holding ApS (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-10 tilføjes Reelle ejere: Troels Thostrup Andersen, Peter Liu Johansen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-10 tilføjes Stiftere: Troels Thostrup Andersen, Cavian III ApS (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør og en bestyrelsesformand i forening. (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-10 tilføjes Vedtægter: 2017-10-10 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-23)