Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2019-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Baunhøjvej 33, 6840 Oksbøl (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-23 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-01-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-01-30 fjernes Legale ejere: Majken Hansen (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-01-30 fjernes Navne: Petoma Holding ApS (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-01-30 fjernes ObligatoriskEmail: mindrengpeter@gmail.com (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-01-30 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-01-30 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-01-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-01-30 fjernes Stiftere: Majken Hansen (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-01-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Majken Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-04-25 tilføjes ObligatoriskEmail: mindrengpeter@gmail.com (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baunhøjvej 33, 6840 Oksbøl (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Direktion: Majken Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering i andre selskaber, der har til formål at drive handelsvirksomhed, industrivirksomhed og at udøve servicevirksomhed, samt anden hermed - efter direktionens skøn - stående virksomhed. (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-23 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Legale ejere: Majken Hansen (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Navne: Petoma Holding ApS (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Stiftere: Majken Hansen (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-10-23 tilføjes Vedtægter: 2017-10-23 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: BoligKOM 2 ApS. (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2017-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: BoligKom ApS. (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2017-12-03 sletter virksomheden Ejerskaber: SUPPLYERS IVS. (offentliggjort 2018-01-09)