Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Legale ejere: Adam Paul Rockenbach (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 fjernes Legale ejere: Diane Elizabeth Weaver (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 fjernes Legale ejere: Adam Paul Rockenbach (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-04 fjernes Legale ejere: Maria Haverhals Andersen (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Navne: Bloomsights Holding ApS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 fjernes Navne: Bloomsights Holding IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Reelle ejere: Adam Paul Rockenbach, Karsten Lemann Hvidberg (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 fjernes Reelle ejere: Karsten Lemann Hvidberg, Adam Paul Rockenbach (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-10-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bloomsights ApS. (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Bloomsights US IVS. (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vældegårdsvej 75, 2820 Gentofte (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Trettenstykkerne 7, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-02-28 tilføjes Legale ejere: HUMAN SPRING ApS (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trettenstykkerne 7, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2017-10-22 tilføjes Direktion: Karsten Lemann Hvidberg (direktør) (offentliggjort 2017-10-22)
Den 2017-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt virksomhed med investering, produktion og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2017-10-22)
Den 2017-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-22)
Den 2017-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-22 (offentliggjort 2017-10-22)
Den 2017-10-22 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2017-10-22)
Den 2017-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 400,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-10-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-22)
Den 2017-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-22)
Den 2017-10-22 tilføjes Legale ejere: Maria Haverhals Andersen, Adam Paul Rockenbach, Diane Elizabeth Weaver, DOUBLE UP INVEST ApS, LEMARIS ApS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-10-22 tilføjes Navne: Bloomsights Holding IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-10-22 tilføjes Reelle ejere: Karsten Lemann Hvidberg, Adam Paul Rockenbach (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-22)
Den 2017-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-22)
Den 2017-10-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-22)
Den 2017-10-22 tilføjes Stiftere: Maria Haverhals Andersen, LEMARIS ApS, Diane Elizabeth Weaver, DOUBLE UP INVEST ApS, Adam Paul Rockenbach (offentliggjort 2017-10-22)
Den 2017-10-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-10-22)
Den 2017-10-22 tilføjes Vedtægter: 2017-10-22 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-22)