Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglstrupvej 7, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Binavne: Lund Sales IVS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-14 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Hjemmeside: Fisketasken.dk (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Kontaktoplysninger: intern@fisketasken.dk (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Legale ejere: Asger Anders Lund Hansen, Bent Anders Lund Hansen (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Navne: Fisketasken IVS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Stiftere: Bent Anders Lund Hansen, Asger Anders Lund Hansen (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-06-30 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2019-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-11)
Den 2019-08-10 Statstidende Dekret
Den 2019-07-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-08-11)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-11)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Direktion: Asger Anders Lund Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglstrupvej 7, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-10-14 tilføjes Binavne: Lund Sales IVS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-10-14 tilføjes Direktion: Asger Anders Lund Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve handel samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-14 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-10-14 tilføjes Hjemmeside: Fisketasken.dk (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-10-14 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000,00 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-10-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-10-14 tilføjes Kontaktoplysninger: intern@fisketasken.dk (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-10-14 tilføjes Legale ejere: Asger Anders Lund Hansen, Bent Anders Lund Hansen (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-10-14 tilføjes Navne: Fisketasken IVS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-10-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-10-14 tilføjes Stiftere: Bent Anders Lund Hansen, Asger Anders Lund Hansen (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-10-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-10-14 tilføjes Vedtægter: 2017-10-14 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)