Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Jermin Jørgensen | 11.06.2018 | 07.04.2019 | direktør |
Per Præstgaard Brix | 24.02.2018 | 10.06.2018 | adm. dir |
Joachim Duus Jermin Jørgensen | 11.01.2018 | 24.02.2018 | adm. dir |
Simone Rieck Duus | 05.12.2017 | 11.01.2018 | direktør |
Steen Jermin Jørgensen | 19.10.2017 | 05.12.2017 | direktør |