Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Legale ejere | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Langedebyvejen 7, 3730 Nexø (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 fjernes Direktion: Anders Michael Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-19 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af computerspil (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 fjernes Kontaktoplysninger: hrandersmichael@gmail.com (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 fjernes Navne: Ø Game Company IVS (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 fjernes Reelle ejere: Anders Michael Nielsen (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 fjernes Stiftere: Ø Game Company Holding IVS (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2020-11-30 fjernes Legale ejere: Ø Game Company Holding IVS (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langedebyvejen 7, 3730 Nexø (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2020-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 106, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Michael Nielsen (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 106, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2017-10-19 tilføjes Direktion: Anders Michael Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-10-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er udgivelse af computerspil. (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-19 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-10-19 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af computerspil (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-10-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-10-19 tilføjes Kontaktoplysninger: hrandersmichael@gmail.com (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-10-19 tilføjes Legale ejere: Ø Game Company Holding IVS (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2017-10-19 tilføjes Navne: Ø Game Company IVS (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-10-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-10-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-10-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-10-19 tilføjes Stiftere: Ø Game Company Holding IVS (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-10-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-10-19 tilføjes Vedtægter: 2017-10-19 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-11)