Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Selma Lagerløfs Alle 46, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-01 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-26 fjernes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-26 fjernes Kontaktoplysninger: aro@accura.dk (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-26 fjernes Legale ejere: Mathias Petersen, Jeppe Carlseng Pedersen (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-26 fjernes Navne: Cevey IVS (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-26 fjernes ObligatoriskEmail: mpetersen@cevey.dk (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-26 fjernes Stiftere: Mathias Petersen, Jeppe Carlseng Pedersen (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-05-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Selma Lagerløfs Alle 46, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2018-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Selma Lagerløfs Alle 46, 2860 Søborg (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2018-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-07 tilføjes Kontaktoplysninger: aro@accura.dk (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2018-11-06 fjernes Kontaktoplysninger: mpetersen@cevey.dk (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-08-28 fjernes Direktion: Mathias Petersen (direktør) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Selma Lagerløfs Alle 46, 2860 Søborg (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2017-10-01 tilføjes Direktion: Mathias Petersen (direktør) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med eSport og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-01 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 20,00 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mpetersen@cevey.dk (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Legale ejere: Mathias Petersen, Jeppe Carlseng Pedersen (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Navne: Cevey IVS (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-10-01 tilføjes ObligatoriskEmail: mpetersen@cevey.dk (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Stiftere: Mathias Petersen, Jeppe Carlseng Pedersen (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i fællesskab. (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-10-01 tilføjes Vedtægter: 2017-10-01 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-28)