Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2024-07-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2024-07-18 tilføjes Revisor: KOA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2017-10-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SOLIBUS ApS. (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2024-07-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Hans Torv 32, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Direktion: Per Grønne Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive udlejningsvirksomhed samt eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt at foretage investering i øvrigt. (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-16 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Hjemmeside: www.solibus.dk (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@solibus.dk (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Legale ejere: Per Grønne Jørgensen, Lars Holm Jørgensen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Navne: Solibus Udlejning ApS (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Reelle ejere: Per Grønne Jørgensen, Lars Holm Jørgensen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2017-10-16 tilføjes Stiftere: Per Grønne Jørgensen, Lars Holm Jørgensen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Vedtægter: 2017-10-16 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-19)