Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Kapital | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-03-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2017-10-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Verdane Capital VIII RD SPV K/S. (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2021-08-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-30 tilføjes Vedtægter: 2021-08-30 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-30 fjernes Direktion: Birger Nergaard (direktør) (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-26 tilføjes Vedtægter: 2021-05-26 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 tilføjes Direktion: Birger Nergaard (direktør) (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2017-10-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i kommanditselskaber samt anden handel og service i tilknytning dertil. (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-18 (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 tilføjes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2017-10-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2017-10-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 tilføjes Legale ejere: VERDANE CAPITAL VIII GP ApS (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 tilføjes Navne: Verdane Capital VIII RD SPV GP ApS (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Kveim Lie, Lars Bjørn Thoresen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-10-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 tilføjes Stiftere: Søren Fogh (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2017-10-18 tilføjes Vedtægter: 2017-10-18 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2017-10-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-08)