Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-26 tilføjes Kontaktoplysninger: prb@sealandcapital.com (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2022-08-25 fjernes Kontaktoplysninger: andreas_lellinge@hotmail.com (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2022-08-15 tilføjes Direktion: Peder Ries Borchert (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-15 fjernes Direktion: Andreas Breuning Rothmann Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-15 tilføjes Legale ejere: Peder Ries Borchert (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-15 fjernes Legale ejere: SEALAND CAPITAL VENTURE ApS, ABS Management ApS (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-15 tilføjes Reelle ejere: Peder Ries Borchert (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-15 fjernes Reelle ejere: Andreas Breuning Rothmann Sørensen (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-14 fjernes Reelle ejere: Peder Ries Borchert (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2017-10-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Odnicem ApS. (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-05 tilføjes Kontaktoplysninger: andreas_lellinge@hotmail.com (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-30 tilføjes Reelle ejere: Andreas Breuning Rothmann Sørensen (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2018-05-29 fjernes Reelle ejere: Andreas Breuning Rothmann Sørensen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-05-30 fjernes Legale ejere: Webyak ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2017-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 46, 1306 København K (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-16 tilføjes Direktion: Andreas Breuning Rothmann Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2017-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-16 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-16 tilføjes Legale ejere: Webyak ApS, SEALAND CAPITAL VENTURE ApS, ABS Management ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2017-10-16 tilføjes Navne: ABS MKI SEA ApS (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-16 tilføjes Reelle ejere: Andreas Breuning Rothmann Sørensen, Peder Ries Borchert (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2017-10-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-16 tilføjes Stiftere: Webyak ApS, SEALAND CAPITAL VENTURE ApS, ABS Management ApS (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-16 tilføjes Vedtægter: 2017-10-16 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-17)